Резюме соискателей на должность руководителя группы подбора с полной занятостью в Луховицах (Московская область)
За всё время
По соответствию
20 резюме
Опыт работы
22 года 7 месяцев
Последнее место работы
Вооруженные Силы РФ
старший офицер отдела кадров и комплектования Главного управления Железнодорожных войск РФ • Апрель 2002 — по настоящее времяОпыт работы
27 лет 10 месяцев
Последнее место работы
ООО Форум-плюс
руководитель отдела ЗЧ + руководитель сервиса. • Июль 2013 — по настоящее времяЗаместитель генерального директора, Директор, Руководитель отдела (Благоустройство Озеленение)
43 года • Обновлено 9 июля 2018200 000 ₽
Опыт работы
22 года 2 месяца
Последнее место работы
ландшафтная студия СмоРодина
Директор • Июль 2017 — по настоящее времяОпыт работы
26 лет 9 месяцев
Последнее место работы
Ао "РСК"МиГ"
Старший руководитель полетов эксперементальной авиации • Февраль 2016 — по настоящее времяРуководитель/заместитель руководителя службы безопасности
47 лет • Был более двух недель назад • Обновлено 1 сентябряОпыт работы
26 лет 1 месяц
Последнее место работы
Группа Компаний Рост
Руководитель направления контроля складских операций (СЭБ) • Октябрь 2021 — по настоящее времяОпыт работы
29 лет 7 месяцев
Последнее место работы
г.Москва ЧОП
оперативный дежурный, дежурный по объекту, Начальник смены, Начальник охраны группы объектов, старший смены охраны. • Август 2004 — по настоящее времяРуководитель сервиса дилерских центров. Директор, Ген.директор, Управляющий
67 лет • Был более двух недель назад • Обновлено 14 декабря 2020Опыт работы
43 года 11 месяцев
Последнее место работы
ООО" Проектинвестстрой"
Ведущий специалист • Декабрь 2017 — по настоящее времяОпыт работы
14 лет
Последнее место работы
МиГ, РСК
Начальник участка высокопроизводительного оборудования • Июль 2016 — по настоящее времяНачальник производства , начальник смены склад , мастер .
37 лет • Был более двух недель назад • Обновлено 30 января 202060 000 ₽
Опыт работы
8 лет 6 месяцев
Последнее место работы
Группа компаний «РОСТ»
Начальник участка • Февраль 2017 — Октябрь 2019Опыт работы
12 лет 8 месяцев
Последнее место работы
АО «Транснефть-Верхняя Волга»
Диспетчер штаба капитального строительства • Апрель 2016 — Декабрь 2016специалист по бронированию авиабилетов
38 лет • Была более двух недель назад • Обновлено 11 октября 2011Опыт работы
16 лет 4 месяца
Последнее место работы
туристичечкая фирма "Вкруг света"
менеджер по туризму • Май 2011 — по настоящее времяОпыт работы
24 года 10 месяцев
Последнее место работы
ООО ТК "Рязанские росы"
Главный инженер • Март 2021 — по настоящее времяОпыт работы
7 лет 1 месяц
Последнее место работы
Яндекс
Старший менеджер по работе с клиентами • Сентябрь 2022 — по настоящее времяОпыт работы
13 лет 4 месяца
Последнее место работы
Спортмастер Россия
Региональный директор (Директор отделения) • Апрель 2017 — Июнь 2020Опыт работы
22 года 10 месяцев
Последнее место работы
Полоса (дочернее предприятие завода Рычал-су)
Главный бухгалтер • Ноябрь 2020 — по настоящее времяОпыт работы
20 лет 2 месяца
Последнее место работы
ООО "ИНКО Телеком"
Ведущий Инженер • Июль 2009 — по настоящее времяОпыт работы
10 лет 3 месяца
Последнее место работы
ООО «Объединенные кондитеры», г. Москва.
Руководитель проекта (ЗАО «Рыльская»). • Август 2008 — Сентябрь 2009Опыт работы
19 лет 9 месяцев
Последнее место работы
ЛАБИРИНТ
Старший смены склада (Супервайзер) • Октябрь 2018 — по настоящее времяОпыт работы
10 лет 4 месяца
Последнее место работы
МКДОУ "Детский сад 29 "Скворушка"
Заведующий • Февраль 2017 — по настоящее времяруководитель учебного заведения, заместитетль руководителя, методист
61 год • Обновлено 28 октября 201550 000 ₽
Опыт работы
14 лет 1 месяц
Последнее место работы
Совет депутатов города Луховицы
председатель Совета, заместитель председателя на освобожденной основе • Июль 2007 — Сентябрь 2014